Entreprise : GFA DE LA BLANDELLERIE - SIREN 411 077 134
Identité
Dénomination
GFA DE LA BLANDELLERIE
Sigle
GFA DE LA BLANDELLERIE
SIREN (siège)
411 077 134
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1997
Début d’activité
08/02/1997
Date de fin de la personne morale
19/02/2096
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
GESTION ET MISE EN VALEUR D'IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
LA BLANDELLERIE 49420 OMBREE D'ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT MICHEL ET CHANVEAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAMARD JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Ombrée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
HAMARD GUILLAUME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Saint-Clément-de-la-Place
Nom, Prénom(s)
LANDREAU ANNABELLE
Nom d'usage
HAMARD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Saint-Clément-de-la-Place
Nom, Prénom(s)
MORFOISE ISABELLE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Ombrée d'Anjou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/02/1997
Siret
41107713400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION ET MISE EN VALEUR D'IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE
Autres Activités
GESTION ET MISE EN VALEUR D'IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE
Adresse
LA BLANDELLERIE
49420 , OMBREE D'ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT MICHEL ET CHANVEAUX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6967
Date d'ajout
05/09/2006
Description
Modification de la gérance NOMINATION DE MME HAMARD MARIE ANGELE - MR HAMARD VINCENT ET MME PICHON MARIE ANGE EN QUALITE DE GERANTS. INSCRIPTION DES ASSOCIES : MME PICHON MARIE-ANGE, MR HAMARD VINCENT, MME HAMARD MARIE-ANGELE, MME ANDORIN BLANDINE, MME GUYOT CATHERINE, MR HAMARD ETIENNE, MR HAMARD JACQUES, MR HAMARD JEAN-LUC, MR HAMARD MARCEL, MME GUYOT MARIE-ANDREE, MME BOITEAU MARIE-ANNICK, MME PICHON ROSELYNE. Date d'effet : 15/10/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 550 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 83 846.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).