Entreprise : SANICLIM - SIREN 411 009 277
Identité
Dénomination
SANICLIM
SIREN (siège)
411 009 277
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1997
Date de fin de la personne morale
11/03/2096
Date de clôture
30/10
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
20 RUE DU PRAINET 69150 DECINES-CHARPIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEL VALLE BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Décines-Charpieu
Nom, Prénom(s)
DUBOIS PATRICK
Nom d'usage
DUBOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1900
Commune de résidence
LYON 06
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/01/1997
Siret
41100927700020
Code APE
453E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Plomberie, la pose de matériel sanitaire, l'installation et la réparation de chauffage, l'installation et l'entretien de matériel de climatisation.
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
20 RUE 20 Rue du Prainet
69150 , Décines-Charpieu - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/02/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/1997
Siret
41100927700012
Code APE
453E
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Activité principale
PLOMBERIE POSE DE MATERIEL SANITAIRE INSTALLATION REPARATION
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
339 AV JEAN JAURES
69150 , DECINES-CHARPIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F06/026761
Date d'ajout
17/08/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/08/2006 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/026821
Date d'ajout
17/08/2006
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/08/2006 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F05/031031
Date d'ajout
13/10/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/10/2005 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 21/10/2005. Représentant des créanciers-liquidateur : Maître DUBOIS 32 RUE MOLIERE 69006 LYON
Numéro d'observation
F05/023637
Date d'ajout
10/08/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 09/08/2005 prolongeant la période d'observation jusqu'au 19/12/2005 , période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F05/013458
Date d'ajout
25/04/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 19/04/2005 d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire - (Régime simplifié)- Administrateur judiciaire : Me NANTERME 1 place Saint Nizier 69001 LYON - Pouvoirs de l'administrateur judiciaire : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion - Représentant des créanciers : Me DUBOIS 32 rue Molière 69006 LYON - Juge commissaire : Mr TECHOUEYRES Yannick-Pierre - Juge commissaire suppléant : Mr ALTSCHUL Jacques - Date de cessation des paiements : 11/04/2005
Numéro d'observation
F05/011908
Date d'ajout
12/04/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements faite au greffe du tribunal de Commerce de LYON en date du 11/04/2005
Numéro d'observation
F03/023420
Date d'ajout
13/08/2003
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées à compter du 10/07/2003.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 13 Mars 1998 Transfert du siège social et du principal établissement du 339 avenue Jean Jaurès 69150 DECINES CHARPIEU au 20 Rue du Prairet 69150 DECINES CHARPIEU à compter du 9/2/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AW 2005-04-11 DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS 2005-06-14 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,BG 2006-08-17 CLOTURE POUR INSUFFISANCE ACTIF 2014-09-03 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON ME DUBOIS,CX 2005-10-13 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2006-08-28 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON ME DUBOIS,DB 2005-08-09 JUGEMENT MODIFICATIF 2005-09-01 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON ME DUBOIS,DN 2005-04-19 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2005-06-14 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON ME DUBOIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).