Entreprise : SCI SAINT STANISLAS - SIREN 410 965 610
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2019)
Dénomination
SCI SAINT STANISLAS
SIREN (siège)
410 965 610
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1997
Date de fin de la personne morale
17/02/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA CROISEE 25400 TAILLECOURT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA PLEIN COEUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUVIER CHRISTELLE
Nom d'usage
WEGIERSKY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Onans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/1997
Siret
41096561000018
Adresse
75 AV OEHMICHEN
25460 , ETUPES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/1997
Siret
41096561000026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET MISE EN VALEUR DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
RUE ZONE D'ACTIVITES PLEIN COEUR
25400 , AUDINCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TAILLECOURT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1897
Date d'ajout
27/03/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1749
Date d'ajout
27/03/2019
Description
Dissolution à compter du 31/01/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2019, liquidateur : Christelle WEGIERSKY né(e) BUVIER, siège de la liquidation : 2 Rue des Chesnaies 25250 Onans, parution de la publicité légale : La Terre de Chez Nous en date du 22/02/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).