Entreprise : FINCHRYS - SIREN 410 958 243
Identité
(Entreprise radiée le 14/05/2001)
Dénomination
FINCHRYS
SIREN (siège)
410 958 243
Date d'immatriculation au RNE
13/07/2000
Fermeture de l'établissement - 41095824300025
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2000
Date de fin de la personne morale
12/07/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15000000 Francs Français
Adresse du siège
69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE DIDIER , DANIEL , CHARLES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Feucherolles
Nom, Prénom(s)
DELOUVRIE BERNARD
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
VANDENDRIESSCHE PHILIPPE , PAUL , GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
La Madeleine
Nom, Prénom(s)
FELGATE COLIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHOSSON PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/05/2000
Siret
41095824300025
Code APE
652A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TOUTES OPERATIONS DE FINANCEMENT Y COMPRIS LE CREDIT BAIL, LA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET LA LOCATION SANS CHAUFFEUR DESTINEE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES PORTANT SUR TOUS VEHICULES INDUSTRIELS ET VEHICULES NEUFS OU D'OCCASION
Adresse
69 AV 69 avenue de Flandre
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/05/2001
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/07/2000
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 4/5/2000 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEME NT DU 122 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92100 BOULOG NE BILLANCOURT (RCS NANTERRE 1997B818) ACTE CONSTI TUTIF DEPOSE AU GREFFE DE NANTERRE LE 12/2/1997 ET PUBLIE DANS LE JOURNAL LA VIE JUDICIAIRE DU 9/2/1 997 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURCOI NG DU 13/7/2000 PUBLIE DANS LA GAZETTE DU NORD DU 21/6/2000 ET LES PETITES AFFICHES DU 19/6/2000 RAD IATION DU 14/05/01 : TRANSMISSION UNIVERSELLE DU P ATRIMOINE A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (C.G.L. ) 69 AVENUE DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL EN D ATE DU 30/11/2000
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 30/11/2000. - Sort du fonds: Repris par associé unique.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).