Entreprise : DOMAINE DE SAINT-HIPPOLYTE - SIREN 410 942 742
Identité
Dénomination
DOMAINE DE SAINT-HIPPOLYTE
SIREN (siège)
410 942 742
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1997
Début d’activité
04/11/1965
Date de fin de la personne morale
16/02/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location d'immeuble
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
42685.72 EUR
Adresse du siège
DOMAINE DE ST HIPPOLYTE 81640 MONESTIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD JOEL , ALAIN , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
METZ
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD ANNE , MATHILDE , BERNADETTE
Nom d'usage
MOULAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Beaufort
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD VALERIE , MARIELLE , MICHELE
Nom d'usage
KLOECKNER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
BURES SUR YVETTE
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD MARIE , PATRICIA
Nom d'usage
DUBOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
LABASTIDE D ARMAGNAC
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD HENRI , BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
MONTREUIL
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD PHILIPPE , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD PIERRE-LOUIS , GENEVIEVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
TOURNUS
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD GUILLAUME , PIERRE , EUGENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
PARIS 19
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/11/1965
Siret
41094274200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'immeuble
Autres Activités
Location d'immeuble
Adresse
DOMAINE DE ST HIPPOLYTE
81640 , MONESTIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2090
Date d'ajout
17/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2007 : Partant : RAYNAUD Michel Joseph, GÉRANT NON ASSOCIÉ Partant : RAYNAUD Claude Emile, GÉRANT NON ASSOCIÉ Changement de qualité : MOULAS Anne Mathilde Bernadette, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE devient GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : RAYNAUD Guillaume Pierre Eugène, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE devient GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 280 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 42 685.72 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).