Entreprise : ESPACE MOTOS PARIS - SIREN 410 931 869
Identité
Dénomination
ESPACE MOTOS PARIS
SIREN (siège)
410 931 869
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1997
Date de fin de la personne morale
06/02/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
8000 EUR
Adresse du siège
RUE DE MONTHETY 77340 PONTAULT-COMBAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU PETIT NOYER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT NICOLE , GEORGETTE
Nom d'usage
PAYET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Villemomble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/02/1997
Siret
41093186900011
Code APE
525Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
dépot vente achat service après vente motos neuves et ou d'occasion et sous traitance.
Adresse
RUE Rue de Monthéty ZAC du Petit Noyer
77340 , Pontault-Combault - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU PETIT NOYER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62465
Date d'ajout
05/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 05/09/2016 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/09/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38984
Date d'ajout
03/11/2014
Description
Suivant décision en date du 03 novembre 2014, le Président a ordonné que les missions confiées à Maître Yves COUDRAY au sein de la SCP Yves COUDRAY - Christophe ANCEL soient dorénavant confiées à Maître Christophe ANCEL
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
07/01/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 07/01/2008 nommant SCP COUDRAY ANCEL représentée par Me Yves COUDRAY 50, boulevard Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 MELUN en qualité de liquidateur en remplacement de Me Yves COUDRAY
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/02/2005
Description
- Date de cessation d'activité : 24/01/2005. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/01/2005
Description
: Par Jugement en date du 24/01/2005 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé MME LAURENT Nicole Georgette en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/01/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 24/01/2005 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 15/10/2004. Juge Commissaire : M JUDE Pierre Gaston Etienne Augustin Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE 'LE DAUPHIN' 77000 MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/02/1997
Description
Historique des observations depuis le 07/02/1997 : Publicité statuts: le MONITEUR. Déclaration de cessation d'activité sans radiation Cessation totale d'activité en date du 24/01/2005 suite à liquidation judiciaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).