Entreprise : EARL CLEMENT RENE & FILS - SIREN 410 905 046
Identité
Dénomination
EARL CLEMENT RENE & FILS
SIREN (siège)
410 905 046
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1997
Début d’activité
01/01/1997
Date de fin de la personne morale
18/02/2096
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation viticole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
800676 EUR
Adresse du siège
RTE DES LONES 84420 PIOLENC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENT LAURE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
PIOLENC
Nom, Prénom(s)
CLEMENT JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Mornas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41090504600018
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation viticole
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Autres cultures non permanentes,Culture de la vigne,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
RTE DES LONES
84420 , PIOLENC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
812
Date d'ajout
17/03/2003
Description
ANCIEN CAPITAL : 266 175,98 EUROS NOUVEAU : 331 740 EUROS A COMPTER DU 20 FEVRIER 2003 JOURNAL : TPBM DU 12 MARS 2003
Numéro d'observation
3524
Date d'ajout
14/11/2002
Description
ANCIEN GERANT PARTANT : CLEMENT RENE A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 2002 JOURNAL : TPBM DU 16 OCTOBRE 2002
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
19/03/2002
Description
NOUVEAU CO-GERANT : CLEMENT LAURE A COMPTER DU 25 FEVRIER 2002 JOURNAL : VAUCLUSE HEBDO DU 15 MARS 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 746 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 266 175.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).