Entreprise : SCI HENRI MURGER - SIREN 410 872 063
Identité
Dénomination
SCI HENRI MURGER
SIREN (siège)
410 872 063
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1997
Date de fin de la personne morale
29/01/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
36 RUE HENRI MURGER 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HANNOUF MOHAMED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEBOSSE MICHELE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KEDADOUCHE ABDELHAK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
HENNOUF NOUZHA
Nom d'usage
BAAKA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/09/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/02/1997
Siret
41087206300020
Nom commercial
SCI HENRI MURGER
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente et gestion de biens immobiliers
Adresse
36 RUE 36 Rue HENRI MURGER
93300 , Aubervilliers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/1997
Siret
41087206300012
Code APE
702C
Adresse
15 RUE LAPEROUSE
93500 , PANTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5654
Date d'ajout
05/04/2004
Description
Ordonnance en date du 29/10/2003 , met fin à la mission de le SCP P BRIGNIER ET F TULIER en qualité d'administrateur provisoire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
58601
Date d'ajout
17/09/1997
Description
Démission pour ordre de Mr Hannouf Mohammed En qualité de Gérant A compter du 15 09 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).