Entreprise : TRANSPORTS FAILLIET - SIREN 410 834 154
Identité
Dénomination
TRANSPORTS FAILLIET
SIREN (siège)
410 834 154
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1997
Début d’activité
03/01/1997
Date de fin de la personne morale
19/02/2047
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Transport et location de véhicules automobiles de transports de marchandises d'un poids total maximal n'excédant pas 3.5 tonnes et 14 M3 de volume utile.
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
4 LE ROUTOIR 38240 MEYLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAILLIET EMMANUEL , MARIE , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/1997
Siret
41083415400032
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport et location de véhicules automobiles de transports de marchandises d'un poids total maximal n'excédant pas 3.5 tonnes et 14 M3 de volume utile.
Adresse
4 LE ROUTOIR
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/1997
Siret
41083415400016
Code APE
602L
Adresse
24 AV RHIN ET DANUBE
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1999
Siret
41083415400024
Code APE
602M
Adresse
45 AV DU VERCORS
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/008406
Date d'ajout
16/04/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 16/04/2019 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/015843
Date d'ajout
09/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 09/10/2018 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate simplifiée - Liquidateur judiciaire : Maître SERRANO Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan - Date de cessation des paiements : 01/10/2018
Numéro d'observation
F14/014476
Date d'ajout
25/09/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2014.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-DECLARATION MODIFICATIVE du 31 Juillet 2001 : Transfert du siège social et établissement principale de 45 Avenue du Vercors 38240 MEYLAN à 4 Le Routoir 38240 MEYLAN à compter du 01.07.2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 06.02.1997 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 31.01.1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).