Entreprise : COMMERCE DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT - SIREN 410 806 194
Identité
Dénomination
COMMERCE DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT
Sigle
CDI
SIREN (siège)
410 806 194
Date d'immatriculation au RNE
19/09/2005
Date de fin de la personne morale
18/09/2104
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
136 AV DES ONDINES 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 25222
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID OLIVIER , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
41080619400032
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
conseil prestations de services ingénierie réalisation de tous projets achat vente import export de tous produits notamment métaux précieux marchand de biens réalisation de toutes transactions immobilières
Adresse
136 AV 136 avenue des Ondines BP 25222 La Baule Cedex
44505 , LA BAULE CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 25222
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
41080619400024
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
34 B RTE DE LA VILLE HALGAND
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/01/1997
Siret
41080619400016
Code APE
742C
Adresse
39 RUE DE LA VILLENEUVE
56100 , LORIENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENT AFFAIRE LA DECOUVERTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
12/01/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 11/01/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2017-6, date de cessation des paiements le 09/01/2017, et a désigné Monsieur Jacques LEMAITRE : Juge Commissaire, liquidateur Maître Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
08/12/2014
Description
Transfert du siège social de LA BAULE (44500), 34 Bis Route de la Ville Halgand, à LA BAULE (44500), 136 Avenue des Ondines, à compter du 05/11/2014.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/11/2008
Description
080020081110 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 20/10/2008 Changement de capital social de : 84375.00 EUR en : 100000.00 EUR
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/09/2008
Description
880020080924 ********* modification de capital Date d'effet de la formalité: 19/05/2008 Changement de capital social de : 184375.00 EUR en : 84375.00 EUR
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/06/2008
Description
080020080617 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 19/05/2008 Changement de capital social de : 100000.00 EUR en : 184375.00 EUR Fusion absorption au 19/5/2008 de la société CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER , ST NAZAIRE RCS 442 279 121
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/06/2008
Description
Fusion absorption au 19/5/2008 de la société CONSE IL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER , ST NAZAIRE RCS 442 2 79 121
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/04/2008
Description
200020080425 ********* Changement activité Date d'effet de la formalité: 25/03/2008 Changement / activité (siège-fonds) ... ancienne activité : conseil prestations de services ingénierie étude mise au point réalisation pour le compte de tiers de tous projets assistance achat vente import export de tous produits ... nouvelle activité : conseil prestations de services ingénierie réalisation de tous projets achat vente import export de tous produits notamment métaux précieux marchand de biens réalisation de toutes transactions immobilières
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/09/2005
Description
140020050920 ********* Transfert siège social dans le ressort Date d'effet de la formalité: 01/09/2005 ... Nouvelle adresse siège social & Ets principal 34 Bis RTE DE LA VILLE HALGAND 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC Activité : CONSEIL PRESTATIONS DE SERVICES INGENIERIE ETUDE MISE AU POINT REALISATION POUR LE COMPTE DE TIERS DE TOUS PROJETS ASSISTANCE ACHAT VENTE IMPORT EXPORT DE TOUS PRODUITS GERANT : Monsieur DAVID Olivier Pierre. ... ancienne adresse siège social & Ets principal 39 rue de Villeneuve 56100 LORIENT
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/09/2005
Description
Historique : - ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFF E DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).