Entreprise : MILOR - SIREN 410 780 837
Identité
Dénomination
MILOR
SIREN (siège)
410 780 837
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2009
Début d’activité
17/12/1996
Date de fin de la personne morale
22/12/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
512000 EUR
Adresse du siège
11 LA GRIPPE 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST JULIEN SUR SARTHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZURIER ELISABETH
Nom d'usage
LUFRAY
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Mortagne-au-Perche
Nom, Prénom(s)
MAZURIER MARTINE
Nom d'usage
LEMARTINEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Sartrouville
Nom, Prénom(s)
LUFRAY DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Mortagne-au-Perche
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Changé
Dénomination
SCP PHILIPPEAUX ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chartres Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/12/1996
Siret
41078083700036
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
11 LA GRIPPE
61400 , MORTAGNE-AU-PERCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/2001
Siret
41078083700028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
CHE DEPARTEMENTAL N°2
72600 , SAINT-REMY-DES-MONTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
368
Date d'ajout
18/02/2002
Description
Radiation du RCS le 18/02/2002 avec effet au 14/12/2001 TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETS PRINCIPAL A ST REMY DES MONTS-72600 CHEMIN DEPARTEMENTAL NUMERO 2
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L'AIGLE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).