Entreprise : EARL SIPEYRE - SIREN 410 716 344
Identité
Dénomination
EARL SIPEYRE
SIREN (siège)
410 716 344
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1997
Début d’activité
01/01/1997
Date de fin de la personne morale
22/01/2047
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
AGRICULTURE GENERALE, VITICULTURE
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA FONT DU LOUP 30260 CANNES-ET-CLAIRAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIPEYRE DANY FERNAND
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRE JOSY , FRACOISE , RENEE
Nom d'usage
SIPEYRE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Cannes-et-Clairan
Nom, Prénom(s)
SIPEYRE GILLES , BERNARD , FRANCIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Cannes-et-Clairan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41071634400016
Nom commercial
EARL SIPEYRE
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
AGRICULTURE GENERALE, VITICULTURE
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
CHE DE LA FONT DU LOUP
30260 , CANNES-ET-CLAIRAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIPEYRE DANY FERNAND
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F05/006849
Date d'ajout
02/08/2005
Description
Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social à compter du 01.07.2005 regime matrimoniale - nouvelle mention : sous le régime de la communauté réduite aux acquêts CAPITAL - le capital n'est plus variable. Nouveau montant : 30 000,00 EUROS SIPEYRE Dany, Fernand nom d'usage : SIPEYRE Dany n'est plus gérant SIPEYRE Gilles Bernard Francis nom d'usage : SIPEYRE Gilles devient gérant FABRE Josy Fraçoise Renée nom d'usage : SIPEYRE Josy nom du conjoint : SIPEYRE devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 janvier 1997 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 23 janvier 1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N.SIRET :410 716 344 00016 CODE NAF ( INFORMATION FOURNIE PAR L'INSEE) :011G La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 133 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 20 351.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).