Entreprise : NOUVELLE DONNE DISTRIBUTION - SIREN 410 714 950
Identité
(Entreprise radiée le 11/06/2022)
Dénomination
NOUVELLE DONNE DISTRIBUTION
Sigle
N D D
SIREN (siège)
410 714 950
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1997
Fermeture de l'établissement - 41071495000020
- Date d'effet de la fermeture : 11/03/2022
Fermeture de l'établissement - 41071495000012
- Date d'effet de la fermeture : 03/05/1999
Date de fin de la personne morale
04/02/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
106 AV DE LA LONGUE BERTRANE 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAMI SOPHIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Le Pré Saint-Gervais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/01/1997
Siret
41071495000012
Code APE
513T
Adresse
20 PL DE LA REPUBLIQUE
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUSSI 22
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/01/1997
Siret
41071495000020
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros en agro alimentaire import export détail
Adresse
106 AV 106 Avenue DE LA LONGUE
92390 , Villeneuve-la-Garenne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BERTRANE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58683
Date d'ajout
11/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 11/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24076
Date d'ajout
11/03/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
86062
Date d'ajout
22/02/2017
Description
démission pour ordre du gérant Mme BRAMI Sophie en date du 31/03/2015
Numéro d'observation
497
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).