Entreprise : HOLDING RICOULT - SIREN 410 660 310
Identité
Dénomination
HOLDING RICOULT
SIREN (siège)
410 660 310
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1997
Début d’activité
01/01/1997
Date de fin de la personne morale
28/01/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations dans toute société, affaire ou entreprise, la prestation de services, l'étude et l'assistance auprès des entreprises
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
20 BD DES MANOUVRIERS 53810 CHANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORVEILLE ODETTE
Nom d'usage
RICOULT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
CHANGE
Nom, Prénom(s)
RICOULT CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
ANDOUILLE
Nom, Prénom(s)
RICOULT JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
ANDOUILLE
Nom, Prénom(s)
RICOULT PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
ANDOUILLE
Nom, Prénom(s)
RICOULT GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
CHANGE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41066031000013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations dans toute société, affaire ou entreprise, la prestation de services, l'étude et l'assistance auprès des entreprises
Autres Activités
La prise de tous intérêts et participations dans toute société, affaire ou entreprise, la prestation de services, l'étude et l'assistance auprès des entreprises
Adresse
20 BD DES MANOUVRIERS
53810 , CHANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4840
Date d'ajout
01/12/2006
Description
Nomination de co-gérant(s) NOMINATION DE MME RICOULT ODETTE EN QUALITE DE /CO-GERANTE/JOURNAL:HAUT-ANJOU DU 27/10/2006 Date d'effet : 01/10/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2556
Date d'ajout
22/06/2006
Description
Transformation de la société DE SAS EN SARL/MR RICOULT GEORGES ANCIEN PRESIDENT DEVIENT CO-GERANT/NOMINATION DE MR RICOULT CLAUDE, DE MR RICOULT JEAN-FRANCOIS ET DE MR RICOULT PHILIPPE EN QUALITE DE CO-GERANTS/FIN DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES:TITULAIRE=ACTUALIS, SUPPLEANT=MR JEAN-CLAUDE AMBROISE/JOURNAL:HAUT-ANJOU DU 28/04/2006 Date d'effet : 31/03/2006
Numéro d'observation
2295
Date d'ajout
02/09/2003
Description
Nomination de commissaire aux comptes TITULAIRE:CABINET ACTUALIS EN REMPLACEMENT DE MR ANGOT JEAN/JOURNAL: COURRIER DE LA MAYENNE DU 10.07.2003. Date d'effet : 23/06/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INFORMATIONS FOURNIES PAR L'INSEE: SIRET: 410 660 310 00013 (SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL) CODE NAF: 741J (ADMINISTRATION D'ENTREPRISES)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).