Entreprise : SCI COTA SUD OUEST - SIREN 410 649 735
Identité
(Entreprise radiée le 18/10/2019)
Dénomination
SCI COTA SUD OUEST
SIREN (siège)
410 649 735
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1997
Date de fin de la personne morale
27/01/2096
Date de clôture
31/05
Date de la première clôture
31/05/2019
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
32 AV JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION 31100 TOULOUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI THIBAULT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAMY FRANCK , CHRISTIAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Perthes
Dénomination
S C I SLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1997
Siret
41064973500017
Code APE
702C
Adresse
37 AV JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/01/1997
Siret
41064973500025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION D'IMMEUBLES ET EXPLOITATION ET TOUTES ACTIVITES S'Y RAPPORTANT.
Adresse
32 AV 32 Avenue Jean Francois Champollion - Z.I Thibaud
31100 , Toulouse - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI THIBAULT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/045577
Date d'ajout
18/10/2019
Description
Radiation en date du 18/10/2019 par suite de fusion absorption par : société civile - S C I SLE 14 Rue MAGELLAN PARI 75008 PARIS, 477 781 751 RCS GTC Paris, société bénéficiaire avec date d'effet au 23/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13864
Date d'ajout
22/09/1998
Description
Transfert du siège social PAR AGE DU 30/06/98, LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DU 37 AVENUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION A TOULOUSE (31000), AU 32 AVENUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION , Z.I THIBAUD. GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI 04/09/98 A COMPTER DU 01/07//98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).