Entreprise : SCI DES SABOTIERS - SIREN 410 629 182
Identité
(Entreprise radiée le 12/09/2022)
Dénomination
SCI DES SABOTIERS
SIREN (siège)
410 629 182
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1997
Fermeture de l'établissement - 41062918200016
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2022
Date de fin de la personne morale
15/01/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
18293.88 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 02620 BUIRONFOSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCROT GENEVIEVE , MARIE , ANTOINETTE
Nom d'usage
CAULLERY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
Clairfontaine
Nom, Prénom(s)
HOVETTE GUILLAUME , RENE , ARTHUR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Sommeron
Nom, Prénom(s)
CAULLERY SYLVIE , PIERRETTE , MAURICETTE
Nom d'usage
HOVETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Sommeron
Nom, Prénom(s)
CAULLERY MARYSE , SUZEL , MARCELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Fourmies
Nom, Prénom(s)
CAULLERY JEAN-LUC , ROGER , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Ohis
Nom, Prénom(s)
GOBAILLE ANNE , MARIE-JEANNE , HELENE
Nom d'usage
CAULLERY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Ohis
Nom, Prénom(s)
CAULLERY VALERIE , BRIGITTE , MARYSE
Nom d'usage
FOURCADE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Marsac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/1997
Siret
41062918200016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE NATIONALE
02620 , BUIRONFOSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
12/09/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-07-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Picardie La Gazette DU : 27-09-2022, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
12/09/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 22-08-2022 , APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 27-09-2022.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).