Entreprise : SCEA DES VIGNOBLES BERNARD GERMAIN - SIREN 410 616 544
Identité
Dénomination
SCEA DES VIGNOBLES BERNARD GERMAIN
SIREN (siège)
410 616 544
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1997
Date de fin de la personne morale
27/01/2047
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
1676939.19 EUR
Adresse du siège
CHATEAU PERDOULLE 33390 BERSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEYTE MARIE , JOSETTE
Nom d'usage
GERMAIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Berson
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1996
Siret
41061654400012
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOIT.PROPRIETES AGRICOLES, ELEVAGE DE CHEVAUX DE COURSE.
Adresse
château Perdoulle
33390 , Berson - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
31/10/2019
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
18/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 16-10-2013, prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de SA GERMAIN SAINCRIT A LA SCEA DES VIGNOBLES BERNARD GERMAIN et confirmant la désignation du liquidateur : SELARL HIROU prise en la personne de Me HIROU Louis. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/11/2012
Description
ORDONNANCE du Président du TC EN DATE DU 01-04-2011 poursuite du mandat de Maître HIROU Louis par la SELARL HIROU prise en la personne de Maître HIROU Louis (6-7, bld A. Briand 33500 LIBOURNE) à compter du 01.04.2011.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/11/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Libourne du 08 .11.2010 prononçant la liquidation judiciaire. Liq uidateur : Maître HIROU Louis 6 bld A Briand 33500 LIBOURNE
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/11/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Libourne du 23 .11.2009 prolongeant la période d'observation jusq u'au 08.06.2010.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/06/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Libourne du 08 .06.2009 ouvrant une Procédure de redressement jud iciaire et fixant la fin de la période d'observati on au 08.12.2009. Cessation des paiements en date du 08.06.2009. Représentant des Créanciers : MAITR E HIROU Louis 6 bld a. Briand 33500 LIBOURNE Admin istrateur : MR LIVOLSI Jean Marc 2 rue Orbe 33500 libourne dont la mission est, outre les pouvoirs q ui lui sont conférés par la loi, d'assister le déb iteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Blaye a été ratta chée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribun al de Commerce de Libourne par le décret n° 2008-1 46 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/01/1997
Description
Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION : COURRIER FR ANCAIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 08/11/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).