Entreprise : SCI MOCQUET OUDINOT - SIREN 410 602 882
Identité
Dénomination
SCI MOCQUET OUDINOT
SIREN (siège)
410 602 882
Date d'immatriculation au RNE
31/03/2010
Début d’activité
03/03/2010
Date de fin de la personne morale
30/03/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion de patrimoine immobilier
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
34 PL DE LA GARE 53000 LAVAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE "LE TREFLE"
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLIVO GERALDINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Reitwiller
Nom, Prénom(s)
RATTIER DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Le Mêle-sur-Sarthe
Dénomination
SCI PINARELLA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Pontault-Combault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/03/2010
Siret
41060288200038
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion de patrimoine immobilier
Autres Activités
Gestion de patrimoine immobilier
Adresse
34 PL DE LA GARE
53000 , LAVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE "LE TREFLE"
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/2010
Siret
41060288200020
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
LA BRUNECIERE
53340 , CHEMERE-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1997
Siret
41060288200012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
15 AV GUY MOQUET
94340 , JOINVILLE-LE-PONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3513
Date d'ajout
11/07/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes (PV de l'A.G.E. en date du 20/06/2016) Partant : OLIVO Christian, Gérant non associé décédé le 11/07/2015 Journal d'annonces légales : Ouest-France en date du 05/07/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3511
Date d'ajout
11/07/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 31/12/2015 : Nouveau : OLIVO Géraldine, Associé Changement de qualité : OLIVO Christian, Gérant, Associé devient Gérant non associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Date de début d'activité dans le ressort de l'ancien greffe : 15/01/1997 Journal de transfert d'activité dans le ressort de l'ancien greffe : Les Affiches Parisiennes du 23/03/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).