Entreprise : SCI DU MOULIN D AUGEL - SIREN 410 550 842
Identité
Dénomination
SCI DU MOULIN D AUGEL
SIREN (siège)
410 550 842
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1997
Début d’activité
25/12/1996
Date de fin de la personne morale
27/01/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, propriété, administration, exploitation directe ou indirecte de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1280.57 EUR
Adresse du siège
50 RUE DU MOULIN 42380 SAINT-NIZIER-DE-FORNAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC CATHERINE , MARIE , SYLVIE
Nom d'usage
BOONE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Nom, Prénom(s)
BOONE CHLOE , MARIE , NOEMIE
Nom d'usage
CHASSAING
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Divonne-les-Bains
Nom, Prénom(s)
BOONE ERIC , YVES , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Nom, Prénom(s)
BOONE THOMAS , BERNARD , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/12/1996
Siret
41055084200018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, propriété, administration, exploitation directe ou indirecte de tous immeubles
Autres Activités
acquisition, propriété, administration, exploitation directe ou indirecte de tous immeubles
Adresse
50 RUE DU MOULIN
42380 , SAINT-NIZIER-DE-FORNAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 8 400.00 FRF nouveau montant : 1 280.57 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/01/1997
Description
Historique des observations depuis le 28/01/1997 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A 68 le 28/01/1997 --- Publicité au Journal : PETITES AFFICHES DE LA LOIRE PAGES FOREZIENNES --- Parution au Journal le 10/01/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).