Entreprise : TRANS PACK SERVICES - SIREN 410 540 926
Identité
Dénomination
TRANS PACK SERVICES
Sigle
TPS
SIREN (siège)
410 540 926
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1997
Date de fin de la personne morale
19/01/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
23000 EUR
Adresse du siège
21 RUE ARISTIDE BRIAND 69800 SAINT-PRIEST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESTURILLO DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Mure
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/01/1997
Siret
41054092600038
Nom commercial
TPS TRANS PACK SERVICES - DEME-LYON
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports en marchandises générales de moins de 3.5 Tonnes, déménagement.
Adresse
21 RUE 21 Rue Aristide Briand
69800 , Saint-Priest - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/1997
Siret
41054092600012
Code APE
602L
Adresse
40 RUE LAENNEC
69008 , LYON 8EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/1998
Siret
41054092600020
Code APE
602L
Adresse
6 RUE MARCEL PAGNOL
69720 , SAINT-BONNET-DE-MURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F13/045960
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/12/2013 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/045978
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/12/2013 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F13/023077
Date d'ajout
02/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/07/2013 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Maître Patrick-Paul DUBOIS ou Maître Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F11/000306
Date d'ajout
04/01/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/01/2011 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 28/01/2011. Liquidateur-judiciaire : Maître DUBOIS 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON
Numéro d'observation
F10/028745
Date d'ajout
31/08/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/08/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 02/03/2011, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F10/026175
Date d'ajout
04/08/2010
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
F10/008465
Date d'ajout
02/03/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/03/2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur TRANCHAND André, Juge commissaire suppléant : Monsieur CROUSLE Vincent, Mandataire Judiciaire : Maître DUBOIS 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : Maître NANTERME 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 22/02/2010
Numéro d'observation
F06/010066
Date d'ajout
22/03/2006
Description
Transfert du siège social du 6 rue Marcel Pagnol 69720 SAINT BONNET DE MURE au 21 rue Aristide Briand 69800 SAINT PRIEST à compter du 01/02/2006.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 05 Août 1998 Transfert du siège social et de l'Ets principal de 40 rue Laënnec 69007 LYON à 6 Rue Marcel Pagnol 69720 SAINT BONNET DE MURE à compter du 30/06/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).