Entreprise : SCI DU MOLIERE - SIREN 410 527 287
Identité
Dénomination
SCI DU MOLIERE
Sigle
S.C.I. DU MOLIERE
SIREN (siège)
410 527 287
Date d'immatriculation au RNE
21/01/1997
Début d’activité
01/03/1943
Date de fin de la personne morale
20/01/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15.24 EUR
Adresse du siège
59 T BD DE COURTAIS 03100 MONTLUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLIN PHILIPPE , MICHEL , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Montluçon
Nom, Prénom(s)
BORGLEVENS JULIE
Nom d'usage
ALLIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Montluçon
Dénomination
Groupement Allin d'Investissement et d'Administration
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montluçon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1943
Siret
41052728700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers.
Adresse
59 T BD DE COURTAIS
03100 , MONTLUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1943
Siret
41052728700016
Code APE
702C
Adresse
LES TERRES LEGERES
03310 , DURDAT-LAREQUILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1645
Date d'ajout
11/12/2006
Description
Transfert du siège social établissement principal : Ancien : Les terres légères 03310 Durdat-Larequille Nouveau : 59t boulevard de courtais 03100 Montluçon Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 01/11/2006 : Nouveau : Allin Julie, associé société civile Changement de qualité : Allin Philippe Michel Jacques, devient gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100.00 FRF nouveau montant : 15.24 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).