Entreprise : SARL LES PEUPLIERS - SIREN 410 490 791
Identité
Dénomination
SARL LES PEUPLIERS
SIREN (siège)
410 490 791
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1997
Début d’activité
30/10/1996
Date de fin de la personne morale
26/01/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Promotion et développement d'activités sportives et ludiques, notamment le tennis et le padel restauration rapide et vente de boissons (licence 3)
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
21 GRANDE RUE 65250 LA BARTHE-DE-NESTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
21 Grand Rue
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAGUETTE LILIAN , AMEDEO , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1991
Commune de résidence
Lannemezan
Nom, Prénom(s)
SIBÉ CINDY , MURIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
Lannemezan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/10/1996
Siret
41049079100010
Nom commercial
LES PEUPLIERS
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Promotion et développement d'activités sportives et ludiques, notamment le tennis et le padel restauration rapide et vente de boissons (licence 3)
Adresse
21 GRANDE RUE
65250 , LA BARTHE-DE-NESTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
21 Grand Rue
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
655
Date d'ajout
11/08/2006
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitie du capital social à compter du 30/06/2006 JAL la Montagne des Hautes-Pyrénées du 18.08.2006.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).