Entreprise : HM DIFFUSION - SIREN 410 489 785
Identité
Dénomination
HM DIFFUSION
SIREN (siège)
410 489 785
Date d'immatriculation au RNE
05/05/2003
Date de fin de la personne morale
04/05/2102
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2003
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
49 RTE DE LYON 38080 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA GRIVE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANIERE FRANCOIS , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Taluyers
Nom, Prénom(s)
GOENAGA FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PARCHARIDIS HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Saint-Alban-de-Roche
Dénomination
CAP OFFICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/02/2003
Siret
41048978500031
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente par correspondance de livres et d'articles d'outillage
Adresse
49 RTE DE LYON
38080 , SAINT-ALBAN-DE-ROCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA GRIVE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1997
Siret
41048978500015
Adresse
31 RUE DE LA ROCHE
38080 , SAINT-ALBAN-DE-ROCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1997
Siret
41048978500023
Code APE
526B
Adresse
3 RTE DE CHAMBERY
38300 , BOURGOIN-JALLIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/012622
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 28/11/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/012664
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 28/11/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/007944
Date d'ajout
03/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 03/10/2017 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan arrêté le 23/04/2013. Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître CUINET 1 rue du musée 38200 vienne Date de cessation des paiements : 28/09/2017
Numéro d'observation
F16/001465
Date d'ajout
02/02/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/11/2015.
Numéro d'observation
F14/003174
Date d'ajout
23/04/2014
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 23/04/2014 prononçant la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 24/04/2014
Numéro d'observation
F13/003318
Date d'ajout
23/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 23/04/2013 prononçant l'arrêt du plan de redressement pour une durée de 10 ans. Commissaire à l'exécution du plan : Maître BILLIOUD J.M. 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE
Numéro d'observation
F12/007912
Date d'ajout
24/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 23/10/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 24/04/2013, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F12/003157
Date d'ajout
24/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 24/04/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître BILLIOUD J.M. 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE, Administrateur judiciaire : la selarl BAULAND, GLADEL & MARTINEZ représenté par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Date de cessation des paiements : 18/04/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).