Entreprise : A DO IMMO - SIREN 410 458 798
Identité
Dénomination
A DO IMMO
SIREN (siège)
410 458 798
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1997
Date de fin de la personne morale
21/01/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
3 RUE CAMILLE DESMOULINS 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOURTE PIERRE , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/09/2014
Siret
41045879800056
Enseigne
JAURES
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
3 RUE CAMILLE DESMOULINS
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1997
Siret
41045879800015
Code APE
703A
Adresse
18 RUE DE LA TUILERIE
38170 , SEYSSINET-PARISET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
41045879800023
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
96 CRS JEAN JAURES
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/01/2002
Siret
41045879800031
Enseigne
JAURES IMMOBILIER
Code APE
703A
Adresse
132 GRANDE RUE
38940 , ROYBON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2004
Siret
41045879800049
Enseigne
JAURES IMMOBILIER
Code APE
703A
Adresse
18 RUE DE MALLEVAL
38470 , VINAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/023936
Date d'ajout
17/12/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 02/11/2019 - Siège de la liquidation : 3 Rue Camille Desmoulins 38000 GRENOBLE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 06/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/023936
Date d'ajout
17/12/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 02/11/2019
Numéro d'observation
F14/016588
Date d'ajout
28/10/2014
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 96 Cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE au 3 Rue Camille Desmoulins 38000 GRENOBLE à compter du 30/09/2014
Numéro d'observation
F05/000532
Date d'ajout
18/01/2005
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 132 Grande Rue 38940 ROYBON en date du 29.11.2004
Numéro d'observation
F05/000531
Date d'ajout
18/01/2005
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis à 18 Rue de Malleval 38470 VINAY en date du 29.11.2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-DECLARATION MODIFICATIVE du 15 Janvier 2001 : Transfert du siège social et établissement principal du 18 rue de la Tuilerie 38170 SEYSSINET PARISET au 96 Cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE à compter du 01.01.2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 10.01.1997 LA TERRE DAUPHINOISE DU 01.01.1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).