Entreprise : BERNARD JEGOU SA - SIREN 410 454 433
Identité
Dénomination
BERNARD JEGOU SA
SIREN (siège)
410 454 433
Date d'immatriculation au RNE
13/01/1997
Date de fin de la personne morale
12/01/2096
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1997
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
2 AVENUE DE L'ARMEE LECLERC 78190 TRAPPES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHE VIRGINIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LELONG PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BOUDOU PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Magnanville
Nom, Prénom(s)
JUNG JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
CROISILLES
Nom, Prénom(s)
MEININGER PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DUCHAUSSOY CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Gouvernes
Nom, Prénom(s)
LESAGE MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
BOISSY SAINT LEGER
Dénomination
AFCI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Dénomination
CODIM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41045443300013
Origine du fonds
Création
Activité principale
La conception et la réalisation de toutes prestations de toutes natures en matière d'installations de vente et de conseils concernant directement ou indirectement l'électricité générale (courants forts et courants faibles), les les systèmes de ventilation mécanique contrôlée et le chauffage elle pourra à cet effet notamment effectuer l'étude la mise en ¿uvre de tous procèdes et moyens techniques relatifs à la conception et à l'installation de tous produits procédés à toutes installations de toute nature faire toutes prestations d'entretien assurer le dépannage de toutes installations et systèmes électriques ou non acheter et vendre à cet effet tous matériels de quelque nature que ce soit faire elle même ou par tout autre moyen toutes prestations d'ingénierie et expertise en matière électrique de ventilation contrôlée et de chauffage mécanique
Adresse
2 AVENUE DE L'ARMEE LECLERC
78190 , TRAPPES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/06/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 20/06/2006 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : MME MOTTIN DANIELE , nom du liquidateur : ME ROGEAU . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20/06/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/04/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 18/04/2000 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2000j00256 , date de cessation des paiements le 13/07/1999 , désigne juge commissaire Mme Mottin Danièle , juge commissaire suppléant M. Thouvenin Guy , liquidateur Me Rogeau 26 rue hoche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 30 04 2000 .
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/03/1999
Description
Démission pour ordre de Mrs Lesage marc, Duchaussoy Christian, Jung jean pierre, Boudou Patrick En qualité de Administrateurs A compter du 09.10.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).