Entreprise : SCI SOFERANEL - SIREN 410 453 641
Identité
(Entreprise radiée le 03/08/2022)
Dénomination
SCI SOFERANEL
SIREN (siège)
410 453 641
Date d'immatriculation au RNE
13/01/1997
Fermeture de l'établissement - 41045364100020
- Date d'effet de la fermeture : 29/01/2021
Fermeture de l'établissement - 41045364100012
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2001
Date de fin de la personne morale
12/01/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.5 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU CAPITAINE DREYFUS 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRAND MICHEL , LOUIS , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Treffendel
Nom, Prénom(s)
FERRAND SOIZIC , MARIE , KARINE
Nom d'usage
CHOPIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Fougères
Nom, Prénom(s)
MELLET CLAUDINE , FLORENCE , ODETTE , DENISE
Nom d'usage
FERRAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Treffendel
Nom, Prénom(s)
FERRAND ANNE-GAELLE , MARIE , PASCALE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Lamballe-Armor
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/12/1996
Siret
41045364100012
Code APE
702C
Adresse
331 RUE DE NANTES
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/12/1996
Siret
41045364100020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Adresse
2 RUE 2 Rue du Capitaine Dreyfus
35136 , Saint-Jacques-de-la-Lande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24999
Date d'ajout
03/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/02/2021
Description
Dissolution à compter du 29/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/01/2021, liquidateur : FERRAND Michel Louis Joseph, siège de la liquidation : 10 Rue des Tulipes 35380 Treffendel, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 30/01/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).