Entreprise : SCI ROUSSEAU - SIREN 410 442 057
Identité
(Entreprise radiée le 16/07/2020)
Dénomination
SCI ROUSSEAU
SIREN (siège)
410 442 057
Date d'immatriculation au RNE
13/01/1997
Fermeture de l'établissement - 41044205700023
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2020
Fermeture de l'établissement - 41044205700015
- Date d'effet de la fermeture : 16/11/1998
Date de fin de la personne morale
12/01/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
403 CHE DU PERRAT 01480 FAREINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL PIERRE , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Fareins
Nom, Prénom(s)
MARIN MARIE , CLAIRE , CHRISTIAN , FRANCOISE
Nom d'usage
MOREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Fareins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1996
Siret
41044205700015
Code APE
702C
Adresse
01480 , FAREINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POULET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1996
Siret
41044205700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l acquisition la propriété l administration et l exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle deviendra propriétaire par voie d acquisition échange apport construction ou autrement
Adresse
403 CHE 403 Chemin du Perrat
01480 , Fareins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8211
Date d'ajout
16/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6368
Date d'ajout
15/06/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/06/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/06/2020
Description
Dissolution à compter du 01/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/06/2020, liquidateur : MOREL PIERRE JOSEPH, siège de la liquidation : 403 Chemin du Perrat 01480 Fareins, parution de la publicité légale : L'Eco de l'Ain en date du 11/06/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).