Entreprise : VITAL'IN - SIREN 410 393 581
Identité
Dénomination
VITAL'IN
SIREN (siège)
410 393 581
Date d'immatriculation au RNE
07/01/1997
Date de fin de la personne morale
06/01/2047
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 RUE VALENTIN ABEILLE 77160 PROVINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-13
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Nogent-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/10/1996
Siret
41039358100013
Code APE
926C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
REMISE EN FORME, AMINCISSEMENT ET ESTHETIQUE CORPORELLE, DEVELOPPEMENT, PROMOTION DE TOUTES PRATIQUES SPORTIVES, FORMATION A CES PRA TIQUES. VENTE DE TOUS PRODUITS ATTACHES A CES PRATIQUES
Adresse
11 RUE 11-13 Rue VALENTIN ABEILLE
77160 , Provins - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-13
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/12/2004
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
16/12/2004
Description
: JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS DU 16/12/2004 PRONONCANT LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
25/02/2000
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 24/02/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDI CIAIRE. LIQUIDATEUR : ME COUDRAY YVES
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/01/2000
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 20.01.2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS A DESIGNE ME MARCHIER DT A FONTAINEBLEAU, 53 RUE ST MERRY, EN QUALITE D'ADMI- NISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC UNE MISSION D'ASSIS- TANCE ET RENVOYE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 30.3. 2000
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/11/1999
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/11/1999? LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS A OUVERT UNE PROCEDURE DE RE- DRESSEMENT JUDICIAIRE. DATE CESSATION DES PAIE- MENT / 15.10.1998. JUGE-COMMISSAIRE / MR GADOT JC REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME COUDRAY 50 BS A. BRIAND 77000 MELUN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/01/1997
Description
Historique des observations depuis le 07/01/1997 : RADIATION D OFFICE SUITE AU JUGEMENT RENDU PAR LE TC PROVINS EN DATE DU 16.12.2004 AYANT CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF LES OPERATIONS DE LA LJ
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).