Entreprise : SCI PALMIERS DE MIOS - SIREN 410 391 841
Identité
Dénomination
SCI PALMIERS DE MIOS
SIREN (siège)
410 391 841
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1997
Début d’activité
15/07/2002
Date de fin de la personne morale
08/01/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La construction de plates-formes de production et de bâtiments à usage de production et commercial, sur un terrain en toute propriété, l'exploitation desdits bâtiments, plates-formes et du terrain par location et généralement, toutes opérations se rapportant directement a cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
381 EUR
Adresse du siège
1 CHE DE LA CALLUNE 33380 MIOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALTAT DAMIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Biscarrosse
Nom, Prénom(s)
VALTAT THIERRY , PIERRE , AIME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Biscarrosse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/2002
Siret
41039184100039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La construction de plates-formes de production et de bâtiments à usage de production et commercial, sur un terrain en toute propriété, l'exploitation desdits bâtiments, plates-formes et du terrain par location et généralement, toutes opérations se rapportant directement a cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Autres Activités
La construction de plates-formes de production et de bâtiments à usage de production et commercial, sur un terrain en toute propriété, l'exploitation desdits bâtiments, plates-formes et du terrain par location et généralement, toutes opérations se rapportant directement a cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Adresse
1 CHE DE LA CALLUNE
33380 , MIOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/1996
Siret
41039184100013
Code APE
702C
Adresse
ZA DE LA BRIQUETERIE
76160 , SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/2002
Siret
41039184100021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DES CANADIENS
76520 , LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES POINTES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8630
Date d'ajout
02/08/2018
Description
Radiation du RCS le 02/08/2018 avec effet au 30/06/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux par suite du transfert du siège social : rue des Canadiens ZA des Pointes 76520 LES AUTHIEUX PORT ST OUEN au L'Estauleyres 33380 MIOS. Dépot de l'acte le : 01/08/2018 sous le numéro : 51145
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/08/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 000.00 FRF Nouveau montant : 457.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).