Entreprise : CUMA DE LAPEYRIERE - SIREN 410 382 212
Identité
Dénomination
CUMA DE LAPEYRIERE
SIREN (siège)
410 382 212
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
20/11/1958
Date de fin de la personne morale
30/10/2047
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Soutien aux cultures
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
1219.59 EUR
Adresse du siège
251 CHE de Coudougnac 81310 Lisle-sur-Tarn FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Hangar de la Cuma
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER-GIBAUD NICOLAS , JACQUES , MARIE
Qualité
Secrétaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Tauriac
Nom, Prénom(s)
BRETOU PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
ESCANDE DAVID , MICHEL , NICOLAS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
VIATGE LAURENT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
ROC Germain , Adrien , Elie
Qualité
Trésorier
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
DE PIERPONT Yannick , Ghislain
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Castelnau-de-Montmiral
Nom, Prénom(s)
BROCHET Yannick , Adrien , Pascal
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1992
Commune de résidence
Salvagnac
Nom, Prénom(s)
BLANCAL Antoine , Michel , Marcel
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1998
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/11/1958
Siret
41038221200018
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de matériels, de machines et d'équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural
Adresse
251 CHE de Coudougnac
81310 , Lisle-sur-Tarn - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Hangar de la Cuma
Observations
Numéro d'observation
2418
Date d'ajout
28/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/08/2012 : Partant : LAGASSE Jean Pierre Georges, Trésorier Partant : CALVET Christian Yvon Théophile, Secrétaire Partant : SIGNOLES Jean-Luc, Administrateur Partant : PIGOT Gilbert Jacques, Administrateur Nouveau : ESCANDE David, Michel, Nicolas, Président Nouveau : BOYER-GIBAUD Nicolas, Jacques, Marie, Secrétaire Changement de qualité : VIATGE Laurent, Administrateur devient Vice président administrateur Changement de qualité : PERRIER Moise Louis-Marie, Vice-Président devient Administrateur Changement de qualité : TERRAL Francis Didier Alain, Président devient Trésorier Changement de qualité : ICHARD Alain René Léon, Administrateur devient Secrétaire adjoint
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 8.000 F nouveau montant : 1.219,59 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).