Entreprise : CONSTRUCTIONS JORGE FRERES - SIREN 410 362 784
Identité
Dénomination
CONSTRUCTIONS JORGE FRERES
Sigle
CJF
SIREN (siège)
410 362 784
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1996
Début d’activité
04/11/1996
Date de fin de la personne morale
30/12/2066
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
11 AV PASTEUR 93390 CLICHY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAS NEVES JORGE MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Clichy-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
JORGE LIONEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
CLICHY SOUS BOIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/11/1996
Siret
41036278400028
Nom commercial
CONSTRUCTIONS JORGE FRERES
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Autres Activités
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
11 AV PASTEUR
93390 , CLICHY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/1996
Siret
41036278400010
Code APE
452A
Adresse
10 ALL ROBERT BESSON
93390 , CLICHY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
73594
Date d'ajout
10/10/2023
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Bobigny en date du 10/10/2023, prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. , à l'encontre de M. Manuel DAS NEVES JORGE, pour une durée de 5 ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73198
Date d'ajout
17/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 17/12/2020 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2020J01266 désigne liquidateur SELARLU Bally M.J. 69 Rue d'Anjou 93000 Bobigny
Numéro d'observation
66443
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny, prononce en date du 24/11/2020, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020J01266, date de cessation des paiements le 01/02/2020 désigne Administrateur Me Brunet Frédéric 2 Rue de Lorraine 93000 Bobigny avec pour mission : assister pour tous les actes de gestion courante ou pour certains d'entre eux, Mandataire judiciaire SELARLU Bally M.J. 69 Rue d'Anjou 93000 Bobigny, et ouvre une période d'observation expirant le 25/05/2021 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).