Entreprise : HOLDING JEAN BALLY & FILS - SIREN 410 330 542
Identité
Dénomination
HOLDING JEAN BALLY & FILS
SIREN (siège)
410 330 542
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1996
Début d’activité
06/12/1996
Date de fin de la personne morale
29/12/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
HOLDING DE PARTICIPATION
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
417600 EUR
Adresse du siège
ACAJOU 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ GBH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALLY FRANCOIS , MARIE , JOSEPH , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Carbet
Nom, Prénom(s)
BALLY PATRICE , MARIE , JOSEPH , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Le Carbet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/12/1996
Siret
41033054200029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
HOLDING DE PARTICIPATION
Autres Activités
HOLDING DE PARTICIPATION
Adresse
ACAJOU
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ GBH
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/1996
Siret
41033054200011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
HABITATION LAJUS
97221 , LE CARBET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ JEAN BALLY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5800
Date d'ajout
11/09/2009
Description
Modification autre A COMPTER DU 10/06/09 CO-GERANT PARTANT MR BALLY MARIE, JOSEPH ,GERARD, JEAN NOUVEAU CO-GERANT : MR BALLY PATRICE MARIE, JOSEPH, JEAN CO-GERANT MAINTENU : MR BALLY FRANCOIS, MARIE,JOSEPH, HENRI A COMPTER DU 15/06/09 : TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS ANTERIEUREMENT C/O JEAN BALLY- HABITATION LAJUS- 97221 CARBET // NVELLE ADRESSE : C/O GBH- ACAJOU-97232 LAMENTIN Date d'effet : 15/06/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1988
Date d'ajout
14/05/2002
Description
Modification autre MODIFICATION D'ACTIVITE ANCIENNE MENTION : HOLDING NOUVELLE MENTION : HOLDING DE PARTICIPATION NOMINATION D'UN CO-GERANT : MR BALLY FRANCOIS MARIE JOSEPH HENRI A COMPTER DU 02/07/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 884 204.30 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).