Entreprise : GERCAUGEL - SIREN 410 324 818
Identité
(Entreprise radiée le 26/02/2020)
Dénomination
GERCAUGEL
SIREN (siège)
410 324 818
Date d'immatriculation au RNE
03/01/1997
Fermeture de l'établissement - 41032481800013
- Date d'effet de la fermeture : 04/02/2020
Date de fin de la personne morale
02/01/2096
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
789145.48 EUR
Adresse du siège
32100 CAUSSENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELICOT XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Colomiers
Nom, Prénom(s)
CHARRIER EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUMONT ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Saint-Germain-En-Laye
Dénomination
Cabinet Pierre KULPA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
L' Union
Dénomination
Exco Paris Ace
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41032481800013
Code APE
4639A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de marchand d'articles d'épicerie en gros et au détail - Fabricant de pâtes et spécialement tous produits surgelés et crèmes glacées.
Adresse
32100 , Caussens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
981
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Radiation du RCS le 26/02/2020 avec effet au 04/02/2020 Réalisation de la transmission universelle du patrimoine à l'associée unique, la société SAS FRIGERAL sise ZAC de Maignon - 4 rue Maryse Bastié - 64600 Anglet, Rcs Bayonne 304 428 253.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
978
Date d'ajout
26/02/2020
Description
--- Dissolution sans liquidation de la société en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil (transmission universelle du patrimoine à l'associé unique) à compter du 19/12/2019 --- Décision de l'associé unique en date du 19/12/2019 Dénomination de l'associé unique : SAS FRIGERAL, Rcs Bayonne 304 428 253 Journal d'annonces légales : La Dépêche du Midi édition du Gers en date du 02/01/2020
Numéro d'observation
3292
Date d'ajout
20/08/2019
Description
Modification du domicile personnel du président à compter du 04/03/2019 : - Modifié : DUMONT Eric, Président, demeurant 22 bis rue Wauthier - 78100 Saint-Germain-En-Laye
Numéro d'observation
3027
Date d'ajout
24/07/2019
Description
Démission de Directeur général à compter du 29/05/2019 : - Partant : LUGA DISTRIBUTION (SAS), Directeur général
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).