Entreprise : CAVES SAINT ARNOULD - SIREN 410 323 562
Identité
Dénomination
CAVES SAINT ARNOULD
SIREN (siège)
410 323 562
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1997
Date de fin de la personne morale
05/01/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
9780283 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA CROIX PELERINE 62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTEL PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Blanquefort
Nom, Prénom(s)
DE CAMBOURG PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PECQUEUR ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Saint-Martin-au-Laërt
Nom, Prénom(s)
SMIT ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Pays bas
Dénomination
CABINET MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41032356200018
Nom commercial
CAVES SAINT ARNOULD-VINS SAINT ARNOULD-CHAIS VINICOLES-CHARLES DE CASS
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
le commerce de gros, demi-gros et détail des vins, alcools et toutes boissons, l'embouteillage, l'enfutage et plus généralement tout types de conditionnement de boissons 1) commerce de gros, demi-gros et détail des vins alcools et toutes boissons l'embouteillage, l'enf tage et plus généralement tous types de conditionnement de boissons négoce de bières, limonades, eaux gazeuses, sirops, négoce de vins, spiritueux et toutes boissons. 2) toutes opérations d'importation et d'exportation. Achat et ventes de vins, alcools et tous liquides et produits alimentaires.
Adresse
RUE DE LA CROIX PELERINE
62500 , SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41032356200026
Code APE
513J
Adresse
75 RUE SULLY
80000 , AMIENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Commerce de Saint-Omer a été rattaché au Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 6204 (SAINT OMER).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/11/2008
Description
: --- Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 25/08/2008 Décision de l'associé unique en date du 25 .08.08 Dénomination de l'associé unique : STE CASTEL FRERES Journal d'annonces légales :La Gazette du 30 Ao t 2008 Fin de location-gérance suite à la transmission universelle de patrimoine - fonds repris par le bailleur qui est aussi la Société Absorbante à compter du 01.10.2008 - DATE D'EFFET : 25/08/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/10/2007
Description
: --- Modification de location gérance à compter du 14/09/2007 avenant au contrat de location gérance Ste Castel frères RCS bordeaux 482 283 694 et caves Saint-Arnould RCS st-Omer 410-323-562 du 20.01.1998 - date d'effet : 14/09/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/07/2007
Description
: --- Nomination ou modification de commissaire(s) aux compte(s) - Art. 15-10b modification relative aux Personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 16/10/2006 : Modification d'adresse: Cabinet Mazars, commissaire aux comptes titulaire ancienne : Le Vinci - 4 allée de l'arche - 92075 Paris la défense Cedex nouvelle : 61 rue Henri Regnault - tour Exaltis - 92400 Courbevoie - date d'effet : 16/10/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/07/2007
Description
: --- Modification du nom commercial à compter du 13/07/2007 : Adjonction du nom commercial : Paul Valmeras - date d'effet : 13/07/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/03/2007
Description
: --- Modification du nom commercial adjonction de deux noms commerciaux à compter du 27/03/2007 : Les chais de Sidi Brahim - les celliers de Boulaouane. - Date d'effet :
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/02/2005
Description
: --- Adjonction des noms commerciaux suivants : Le cellier des compagnons - Grandjean Lanery - Gaston Foucart - Georges Mérignac - caves du rocher - les chais d'Etienne Lalande - Geoffroy d'Estiray - Julien Damoy - vin des rochers - Jacques Milliet - héritiers de st-Georges d'Artagnac - Rocheron - Léon Morency - les caves de st-Lupien - les maîtres Vignoux - font du Roy - François Jeantet - société des vins de France - le marquis de Clermont - Jd - Édouard Angenault - Georges Mérignac - A.Cabirous - G.Bastouret - les caves du fief Joly - Ardivin - S.A.D.V. - Terroirs & propriétés - Thibaut Pauline - Thérèse Philibert - la guilde du vin - date d'effet :
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/01/1997
Description
Historique des observations depuis le 06/01/1997 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A4 le 06/01/1997 --- Publicité au Journal : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD --- Parution au Journal le 24/12/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/01/1997
Description
Historique des observations depuis le 06/01/1997 : --- Suite des noms commerciaux: Tradition et patrimoine - Jean Dazenac - louis virion - les caves du soleil Desire Delatour - Laumond - chais réunis - caves des templiers - les chais de la grange - Donatien Herve - François de Clignet - jean de Rochebrune - Chatelier frères - celliers de l'échanson - Paul Morin - Granvillons - vins Primior - compagnie Europeene des vins - Chavaillon sa - caves sainte-marguerite - Castelvin - Campeo - Grapillet - Svf - la Grappeliere - Dilor Chavaillon distribution - ceps d'or - Balvermeil - vieux papes - castel frères - cambras - les vins des rochers - Philippe caron - cave de l'alliance - caves de l'escadron - Etienne Lalande - les les chais de gibelet - Victor cellier - Pierre Bernissac - cep beaujolais - Pagnou - Bedhet Valette - le campagnard - François Delaville - caves des lauriers - pitchounet - Eugène Reulier - successeur de veuve Ferdinand Artaud et fils baron de Bernissac - Delagrave - j et j Desjonqueres - Csa. la vigne sur le zinc - les caves centenaires - maison Malesan - chais des oliviers - aimé Roquesante - terroirs et prestige - Théophile pagés - Tp - castel - Cf - Alexandre Montmirel - Am - baron de Martinay - Vinigrapp - Jean Beauvillon - louis duret - Chevalier d'Arvins - Chantegrel - Geveor - le cellier des compagnons - Grandjean Lanery - Gaston Foucart - Georges Mérignac - caves du rocher - les chais d'Etienne Lalande - Geoffroy d'Estiray - Julien Damoy - vin des rochers - Jacques Milliet - héritiers de st-Georges d'Artagnac - Rocheron - Léon Morency - les caves de st-Lupien - les maîtres Vignoux - font du Roy - François Jeantet société des vins de France - le marquis de Clermont - Jd - Édouard Angenault - Georges Mérignac - A.Cabirous - G.Bastouret - les caves du fief Joly - Ardivin - S.A.D.V. - Terroirs & propriétés - Thibaut Pauline - Thérèse Philibert - la guilde du vin - les chais de Sidi Brahim - les celliers de Boulaouane - Paul Valmeras
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).