Entreprise : SCI ROCLATRE - SIREN 410 315 600
Identité
Dénomination
SCI ROCLATRE
SIREN (siège)
410 315 600
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1996
Date de fin de la personne morale
22/12/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
17 RUE DE LA GARE 77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFRANC ROBERT , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Villiers-Saint-Georges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/12/1996
Siret
41031560000016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE, GESTION A TITRE D'UN IMMEUBLE SIS A VILLIERS ST GEORGES, 17 RUE DE LA GARE, MISE EN VALEUR ET EXPLOITATION PAR BAIL
Adresse
17 RUE 17 Rue DE LA GARE
77560 , Villiers-Saint-Georges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4166
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
95988
Date d'ajout
20/09/2018
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
93945
Date d'ajout
29/08/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).