Entreprise : EARL DE LA BUTTE - SIREN 410 299 028
Identité
Dénomination
EARL DE LA BUTTE
SIREN (siège)
410 299 028
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1996
Début d’activité
01/12/1996
Date de fin de la personne morale
26/12/2036
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
agriculture (début : 01.12.1996)
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
67500 EUR
Adresse du siège
LE ROCHER ROND 35140 SAINT-HILAIRE-DES-LANDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSON BEATRICE , JACQUELINE , JUSTINE
Nom d'usage
VALLEE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Saint-Hilaire-des-Landes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1996
Siret
41029902800010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
agriculture (début : 01.12.1996)
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE ROCHER ROND
35140 , SAINT-HILAIRE-DES-LANDES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
23039
Date d'ajout
09/08/2023
Description
Résolution du plan de continuation et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements fixée provisoirement au 30/05/2021, liquidateur judiciaire Me Eric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient 35000 RENNES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23042
Date d'ajout
09/08/2023
Description
Désignation de SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me Eric MARGOTTIN, liquidateur, en remplacement de Me Eric MARGOTTIN, Ordonnance Tribunal Judiciaire RENNES en date du 06/06/2023.
Numéro d'observation
40140
Date d'ajout
07/10/2013
Description
Jugement du tribunal de grande instance de RENNES En date du 23/09/2013 A prononcé a arrêté le plan, a fixé la durée du plan à 11 années, a désigné Me Olivier MASSARD, 10 square Vercingétorix 35000 Rennes en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec pour mission principale de répartir les dividendes annuels entre les créanciers, a prononcé l'inaliénabilité et l'insaisissabilité des biens et matériels d'exploitation à l'exception des stocks et du cheptel.
Numéro d'observation
17974
Date d'ajout
07/11/2012
Description
Jugement du tribunal de grande instance de RENNES En date du 01/10/2012 A prononcé la résolution du plan amiable conclu entre la société et ses principaux créanciers, a constaté l'état de cessation des paiements, a fixé au 22/11/2011 la date de cessation des paiements,a ordonné l'ouverture du redressement judiciaire, a fixé au 3/12/2012 la date d'expiration de la période d'observation, a désigné Me Olivier MASSART en qualité de mandataire judiciaire, à désigné en qualité de Juge Commissaire M Yves LE NOAN, Vice-Président au Tribunal et en qualité de Juge Commissaire Suppléant Mme Marie-José DURAND, Vice Président au Tribunal.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).