Entreprise : ORVIETO - SIREN 410 295 091
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2022)
Dénomination
ORVIETO
SIREN (siège)
410 295 091
Date d'immatriculation au RNE
19/12/1996
Fermeture de l'établissement - 41029509100012
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2022
Date de fin de la personne morale
18/12/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
11 AV JOSEPH FALLEN 13400 AUBAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLACA ALBERT , FRANCOIS
Nom d'usage
PLACA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Peypin
Nom, Prénom(s)
CASANOVA JEAN , PIERRE
Nom d'usage
CASANOVA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1996
Siret
41029509100012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble bâti dont elle deviendrait propriétaire
Adresse
11 AV 11 Avenue FALLEN
13400 , Aubagne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6993
Date d'ajout
03/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 07/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/02/2022
Description
Dissolution à compter du 06/01/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/01/2022, liquidateur : PLACA né(e) PLACA ALBERT FRANCOIS, siège de la liquidation : 11 Avenue FALLEN 13400 Aubagne, parution de la publicité légale : Les Nouvelles Publications paru le 31/01/2022
Numéro d'observation
6242
Date d'ajout
01/02/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 06/01/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).