Entreprise : C.L.SA - SIREN 410 236 210
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2021)
Dénomination
C.L.SA
SIREN (siège)
410 236 210
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1996
Date de fin de la personne morale
17/12/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
39128.65 EUR
Adresse du siège
2 AV GAMBETTA 92400 COURBEVOIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR EQHO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROS VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
VILLEURBANNE
Nom, Prénom(s)
GAUDILLIERE ESTELLE
Nom d'usage
LEGRAND
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Dénomination
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/1996
Siret
41023621000010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 PL DES VOSGES
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LAFAYETTE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/12/1996
Siret
41023621000028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés
Adresse
2 AV Tour Eqho 2 Avenue Gambetta
92066 , Paris La Défense Cedex - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Défense Cedex
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
103866
Date d'ajout
21/10/2021
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à MERSEN, Nanterre : 572060333 réalisée le 01/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/10/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 29/10/2018. Dénomination de l'associé unique : MERSEN, Nanterre : 572060333. Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches paru le 31/10/2018.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/05/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28/06/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).