Entreprise : SA MIERS (MINERALE ET INDUSTRIELLE D'EXPLOITATION DES RESSOURCESDU SOL) - SIREN 410 178 701
Identité
Dénomination
SA MIERS (MINERALE ET INDUSTRIELLE D'EXPLOITATION DES RESSOURCESDU SOL)
Sigle
MIERS
SIREN (siège)
410 178 701
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1996
Début d’activité
27/12/1996
Date de fin de la personne morale
16/12/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
EXPLOITATION DE SOURCES D'EAU ET TOUTES ACTIVITES TOURISTIQUES ET COMMER- CIALES ANNEXES, RESTAURANT BAR LOISIRS.
Code APE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Capital social
160829 EUR
Adresse du siège
46500 ALVIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANXIONNAZ ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
BOURG ST MAURICE
Nom, Prénom(s)
BALAYSSAC JEAN , CHARLES , ELOI , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
ALVIGNAC
Nom, Prénom(s)
ESTIENNE JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
FERRAND PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
PROUZET JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
RIGNAC
Nom, Prénom(s)
SOULADIE GEORGES , OLIVIER , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1924
Commune de résidence
ALVIGNAC
Nom, Prénom(s)
TEXIER SERGE , ROGER , CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
ST JUST LE MARTEL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/12/1996
Siret
41017870100018
Nom commercial
M I E R S
Enseigne
M I E R S - LE SALMIERE
Code APE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION DE SOURCES D'EAU ET TOUTES ACTIVITES TOURISTIQUES ET COMMER- CIALES ANNEXES, RESTAURANT BAR LOISIRS.
Adresse
46500 , ALVIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1964
Date d'ajout
04/07/2005
Description
Changement d'administrateur - NOMINATION DE MR ANXIONNAZ ALAIN COMME ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR VAYRAC ROBERT ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE. - CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL. Date d'effet : 31/03/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1014
Date d'ajout
19/04/2000
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE : RESTAURANT BAR (LICENCE IV) A MONSIEUR RENAUD ALAIN A COMPTER DU 15.03.2000 Date d'effet : 15/03/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).