Entreprise : JLC INVEST - SIREN 410 175 699
Identité
Dénomination
JLC INVEST
SIREN (siège)
410 175 699
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1996
Début d’activité
13/10/2017
Date de fin de la personne morale
11/12/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, par tous moyens, apports, souscriptions, achat et vente d'actions et de tous droits sociaux, ainsi que l'administration, la gestion, la cession, le contrôle et la mise en valeur de ces participations et toutes opérations financières dans ces sociétés, dans les limites permises par la loi, la représentation de la société au sein de ces sociétés, la direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existe une pris de contrôle effective du capital social, l'activité de prestations de services, de conseil et d'assistance en matière administrative, comptable et financière, commerciale et stratégique et en matière informatique, surtout au bénéfice de ses filiales.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
65 RTE DEPARTEMENTALE 931 60650 SAINT-PAUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONFRERE LAURENT , PIERRE
Qualité
Président de SAS, Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Saint-Paul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/10/2017
Siret
41017569900025
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
65 RTE DEPARTEMENTALE 931
60650 , SAINT-PAUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
31/05/2024
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SARL se transforme en SAS à compter du 04-05-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/11/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 65 ROUTE DEPARTEMENTALE 931 60650 ST PAUL RC BEAUVAIS LE 13-10-2017
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/11/2017
Description
Transfert siège social et établissement principal du 'Hôtel le Saint Denac Golf International de la Baule 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX' au '65 route Départementale 931 60650 SAINT PAUL', à compter du 13/10/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/11/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/12/2004
Description
225020041207 ********* CHANGEMENT DE GERANT Date d'effet de la formalité: 30/10/2003 Anc. Gerant : M. CONFRERE Jacques Maurice Robert. GERANT : M. CONFRERE Laurent Pierre.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).