Entreprise : HOLDING DU POLTON - SIREN 410 175 012
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2020)
Dénomination
HOLDING DU POLTON
SIREN (siège)
410 175 012
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1996
Date de fin de la personne morale
17/12/2095
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/1997
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
52137.56 EUR
Adresse du siège
RTE DE FISMES 02860 BRUYERES-ET-MONTBERAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETETIN PHILIPPE , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Vorges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/12/1996
Siret
41017501200013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et prise de participation par tous moyens savoir, achat, souscription, apport, fusion et gestion de tous biens mobiliers dans toutes entites juridiques acquisition et prise de participation par tous moyens savoir, achat, souscription, apport, fusion et gestion de tous biens mobiliers dans toutes entites juridiques
Adresse
RTE route de Fismes
02860 , Bruyères-et-Montbérault - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
27/02/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 27-12-2019 , APPROBATION DU COMPTE DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 21-02-2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/02/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-12-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne DU : 21-02-2020, adresse de liquidation : au siège social Route de Fismes 02860 Bruyères-et-Montbérault.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 342 000.00 FRF nouveau montant : 52 137.56 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).