Entreprise : TRELON DISTRIBUTION - SIREN 410 173 389
Identité
(Entreprise radiée le 26/02/2018)
Dénomination
TRELON DISTRIBUTION
SIREN (siège)
410 173 389
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1996
Fermeture de l'établissement - 41017338900017
- Date d'effet de la fermeture : 16/12/2016
Date de fin de la personne morale
19/12/2095
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
6 RUE GEORGES CLEMENCEAU 59132 TRELON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTEL REGIS , JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Trelon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/12/1996
Siret
41017338900017
Enseigne
CARREFOUR CONTACT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RUE GEORGES CLEMENCEAU
59132 , TRELON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
26/02/2018
Description
Dissolution à compter du 26-01-2018, Journal publicateur : TERRES ET TERRITOIRES DU : 02-03-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
26/02/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 26-01-2018
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
26/01/2017
Description
Etablissement principal précédemment exploité : 6 rue Georges Clemenceau 59132 Trélon - Exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché. Origine du fonds : Achat à M. Lechat Gérard. Vente du fonds à la SAS Carrefour proximité France, locataire gérant du fonds de commerce. Fonds exploité du 21 janvier 1997 au 16 décembre 2016.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/02/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-01-2015
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).