Entreprise : CENTRE EQUESTRE PASTRE - SIREN 410 160 410
Identité
Dénomination
CENTRE EQUESTRE PASTRE
SIREN (siège)
410 160 410
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1996
Date de fin de la personne morale
16/12/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Qualité
Actif agricole
Capital social
37515 EUR
Adresse du siège
33 TRA DE CARTHAGE 13008 MARSEILLE 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KATZ LAURENT
Nom d'usage
KATZ
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41016041000016
Nom commercial
CENTRE EQUESTRE PASTRE
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
centre équestre vente de chevaux restauration
Adresse
33 TRA DE CARTHAGE
13008 , MARSEILLE 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40970
Date d'ajout
30/06/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40970
Date d'ajout
30/06/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/06/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 30/06/2021
Numéro d'observation
7970
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 03/02/2021 nommant M. Le Ricousse Gilles juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
59266
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 04/09/2019 nommant SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere 50 RUE Sylvabelle 13006 Marseille liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
50056
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 26/01/2016 nommant Mme Rinaldi juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
24496
Date d'ajout
11/02/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 11/02/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2014J01212 désigne liquidateur Me De Carriere Vincent 17 Rue Venture 13001 Marseille
Numéro d'observation
20671
Date d'ajout
18/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille , prononce en date du 18/12/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J01212 , date de cessation des paiements le 17/12/2014 désigne Administrateur SCP Gillibert & Associés, Mission Conduite Par Maître Michel Gillibert 24 RUE Lulli 13001 Marseille avec pour mission : d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me De Carriere Vincent 17 Rue Venture 13001 Marseille , , et ouvre une période d'observation expirant le 18/06/2015 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).