Entreprise : DES TORMENTILLES - SIREN 410 135 883
Identité
Dénomination
DES TORMENTILLES
Sigle
GAEC DES TORMENTILLE
SIREN (siège)
410 135 883
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1996
Début d’activité
01/12/1996
Date de fin de la personne morale
05/12/2095
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
152280 EUR
Adresse du siège
15 RUE PRINCIPALE 57260 DOMNOM-LES-DIEUZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANTONY SONIA
Nom d'usage
RECHENMANN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Domnom-lès-Dieuze
Nom, Prénom(s)
RECHENMANN JEAN-YVES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Domnom-lès-Dieuze
Nom, Prénom(s)
RECHENMANN LEA , MARIE , MATHILDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1999
Commune de résidence
Domnom-lès-Dieuze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1996
Siret
41013588300024
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
15 RUE PRINCIPALE
57260 , DOMNOM-LES-DIEUZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1996
Siret
41013588300016
Code APE
011A
Adresse
AV DES TILLEULS
57260 , DOMNOM-LES-DIEUZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3251
Date d'ajout
27/07/2004
Description
Changement de dénomination Ancienne:Gaec des tormentilles- sigle:Gaec des tormentilles Nouvelle:Earl des tormentilles- sigle:Earl des tormentilles Siège transfère de Domnom les Dieuze (57260) Avenue des Tilleuls à Domnom les Dieuze 15 rue principale Réduction du capital:Porte de 157 632.28 euros à 155 100 euros Durée portée de 15 ans à 99 ans Gérant partant:Rechenmann Jean-Paul Nouveau gérant:Antony épousé Rechenman Sonia Nouvelle earl des tormentilles - sigle:earl des tormentilles Date d'effet : 01/07/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 034 000.00 FRF nouveau montant : 157 632.28 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).