Entreprise : FERME D'AUTHEUIL - SIREN 410 135 065
Identité
Dénomination
FERME D'AUTHEUIL
SIREN (siège)
410 135 065
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1997
Début d’activité
01/07/2010
Date de fin de la personne morale
27/02/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
toutes activités réputées agricoles,ainsi que les activités qui sont dont le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l' exploitation en particulier toutes activités ayant trait à l'élevage avicole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
1200000 EUR
Adresse du siège
LA HAUTE BOULAIE 27490 AUTHEUIL-AUTHOUILLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLEU LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Bois-Guillaume
Nom, Prénom(s)
GRENIER ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Caen
Dénomination
ALLIANCE EXPERTISE ET CONSEIL SARL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Pont-Audemer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
41013506500028
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
toutes activités réputées agricoles,ainsi que les activités qui sont dont le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l' exploitation en particulier toutes activités ayant trait à l'élevage avicole
Adresse
LA HAUTE BOULAIE
27490 , AUTHEUIL-AUTHOUILLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/1996
Siret
41013506500010
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Activité principale
Élevage de volailles
Adresse
LES HOGUES
14400 , VAUCELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9469
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Evreux rendue le 15/12/2020 nommant SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29676
Date d'ajout
03/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 03/12/2015 arrête le plan de cession au profit de : la SAS EUROVO FRANCE
Numéro d'observation
29344
Date d'ajout
19/11/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 19/11/2015 autorisant la poursuite de l'activité 18/12/2015 .
Numéro d'observation
28738
Date d'ajout
15/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux prononce en date du 15/10/2015 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 02/10/2015 , désigne liquidateur SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 15/11/2015 . Désigne administrateur judiciaire Ajassociés représentée par Me Yves Bourgoin 10 R Dupont de l'Eure 27000 EVREUX
Numéro d'observation
18410
Date d'ajout
24/02/2014
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Evreux rendue le 07/02/2014 nommant SELARL Ajassociés représentée par Me Yves Bourgoin 10 Rue Dupont de l'Eure 27000 Évreux commissaire à l'exécution du plan en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
9082
Date d'ajout
18/10/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 18/10/2012 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SELARLU Yves Bourgoin 10 Rue Dupont de l'Eure 27000 Évreux
Numéro d'observation
7728
Date d'ajout
19/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Evreux en date du 19/07/2012 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 21/09/2012
Numéro d'observation
5991
Date d'ajout
12/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Evreux en date du 12/04/2012 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 21/08/2012
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/10/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Evreux du 13/10/2011 renouvelant la période d'observation jusqu'au 21/04/2012.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/04/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Evreux du 21/04/2011 ouvrant une procédure de redresse- ment judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 21/10/2011. Date de cessation des paiements : 19/04/2011 Mandataire judicaire : Sté Guérin Diesbecq, en la personne de Maître Diesbecq 9 rue Ducy 27000 Evreux Administrateur : Maître BOURGOIN Yves 10 place Dupont de l'Eure 27000 Evreux dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/08/2010
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de evreux Effectué le 16.08.2010
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/08/2010
Description
: Transfert du siège et de l'ets ppl de 14 VAUCELLE "les hogues à compter du 1.7.2010 dépot de constitution au greffe de CAEN le 6.12.96 sous le numéro A 398 journal publicateur: la renaissance le bessin le 06.12.1996
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/08/2010
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/02/1997
Description
Historique des observations depuis le 28/02/1997 : Immatriculation du Siege Social au Greffe du Tribunal de Commerce de BAYEUX - RCS 96B78
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).