Entreprise : SCI FRAGUITAIRE - SIREN 410 128 656
Identité
Dénomination
SCI FRAGUITAIRE
SIREN (siège)
410 128 656
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1996
Début d’activité
09/12/1996
Date de fin de la personne morale
08/12/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION, GESTION DE BIENS IMMOBILIERS, A CARACTERE NON PROFESSIONNEL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
58540.42 EUR
Adresse du siège
HAMEAU DE BESSON 30260 BRAGASSARGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARION JEAN-PIERRE , LOUIS , FELIX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Londres
Nom, Prénom(s)
MARION MICHEL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Bragassargues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/12/1996
Siret
41012865600015
Nom commercial
SCI FRAGUITAIRE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION DE BIENS IMMOBILIERS, A CARACTERE NON PROFESSIONNEL
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION DE BIENS IMMOBILIERS, A CARACTERE NON PROFESSIONNEL
Adresse
HAMEAU DE BESSON
30260 , BRAGASSARGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F07/001356
Date d'ajout
30/01/2007
Description
Mise à jour des associés suite au décret du 01.02.2005.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
800
Date d'ajout
28/01/1998
Description
PAR ACTE SSP EN DATE DU 31.12.97, LES ASSOCIES ONT DECIDE DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL QUI S'ELEVAIT A 640.000 FRS POUR LE RAMENER A 384.000 FRS DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 28.1.98 LE COMMERCIAL DU GARD 20.01.98
Numéro d'observation
6364
Date d'ajout
06/08/1997
Description
SUIVANT A.G.E. EN DATE DU 10.07.97 ET CESSION DE PARTS SOCIALES MODIFICATION DE LA GERANCE NOMINATION DE MR JEAN PIERRE MARION , NE LE 6.2.43 A LA GRAND'COMBE, DEMEU RANT A ST MARTIN DE LONDRES, 76 AV DU PIC SAINT LOUP EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT EN REMPLACEMENT DE MME MARGUERITE MARION DEMISSIONNAIRE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 6.8.97 LE COMMERCIAL DU GARD 29.7.97
Numéro d'observation
2067
Date d'ajout
06/03/1997
Description
PAR ACTE SSP EN DATE DU 29.01.97, LES ASSOCIES ONT DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL QUI ETAIT DE 10.000 FRS POUR LE PORTER A 640.000 FRS DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 6.3.97 LE COMMERCIAL DU GARD 25.02.97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 09 décembre 1996 - LE COMMERCIAL DU GARD du 26 novembre 1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N.SIRET :410 128 656 00015 CODE NAF ( INFORMATION FOURNIE PAR L'INSEE) :702C La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 384 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 58 540.42 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).