Entreprise : LA PELINQUE - SIREN 410 119 119
Identité
Dénomination
LA PELINQUE
SIREN (siège)
410 119 119
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1996
Début d’activité
20/03/2021
Date de fin de la personne morale
02/12/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration, gestion de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
274.41 EUR
Adresse du siège
20 ALL DE L’ENCLOS 38240 MEYLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
LAVELLE NATHALIE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/03/2021
Siret
41011911900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
20 ALL DE L’ENCLOS
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/1996
Siret
41011911900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 ALL DES LANDES
69390 , VOURLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/010708
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 4 Allée des Landes 69390 VOURLES (Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon) Nouveau siège social : 20 Allée de l'Enclos 38240 MEYLAN à compter du 20/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/010708
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Transfert du principal établissement au 20 Allée de l'Enclos 38240 MEYLAN à compter du 20/03/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).