Entreprise : BENTA LYON - SIREN 410 091 284
Identité
Dénomination
BENTA LYON
SIREN (siège)
410 091 284
Date d'immatriculation au RNE
16/02/2004
Début d’activité
01/01/2004
Date de fin de la personne morale
15/02/2095
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2003
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes prestations de caractère industriel commercial ou de services destinées à favoriser la réalisation de toutes opérations en matière industrielle, commerciale ou de recherche et de développement afférentes à des activités chimiques, pharmaceutiques, biologiques, opothérapiques.
Code APE
2120Z - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Capital social
18726456 EUR
Adresse du siège
29 AV CHARLES DE GAULLE 69230 SAINT-GENIS-LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nanterre
Dénomination
BENTA SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
41009128400027
Nom commercial
BENTA LYON
Code APE
2120Z - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes prestations de caractère industriel commercial ou de services destinées à favoriser la réalisation de toutes opérations en matière industrielle, commerciale ou de recherche et de développement afférentes à des activités chimiques, pharmaceutiques, biologiques, opothérapiques. Activité de production et de conditionnement de spécialités pharmaceutiques.
Adresse
29 AV CHARLES DE GAULLE
69230 , SAINT-GENIS-LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/1996
Siret
41009128400019
Code APE
731Z
Adresse
20 AV RAYMOND ARON
92160 , ANTONY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/048467
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 01/06/2022 prononçant la modification du plan de redressement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/004311
Date d'ajout
13/01/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29/12/2021 prononçant la modification du plan de redressement, prolonge la durée du plan d'une année
Numéro d'observation
F20/039530
Date d'ajout
29/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 20/07/2020 arrêtant le plan de redressement. Commissaires à l'exécution du plan : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric ABITBOL 38 avenue Hoche 75008 Paris, Selarl AJ UP - représentée par Maitre Eric ETIENNE-MARTIN 107 rue Servient 69003 Lyon
Numéro d'observation
F19/059757
Date d'ajout
16/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 24/09/2019 prolongeant la période d'observation jusqu'au 24/03/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/041159
Date d'ajout
10/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 24/06/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataires Judiciaires : SELAFA MJA représentée par Me Frédérique LEVY 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris CEDEX 10 et la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, Administrateurs judiciaires : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric ABITBOL 38 avenue Hoche 75008 Paris et la Selarl AJ UP - représentée par Maitre Eric ETIENNE-MARTIN 107 rue Servient 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/05/2019
Numéro d'observation
F04/005027
Date d'ajout
16/02/2004
Description
Apport partiel d'actif comprenant la branche d'activité complète et autonome "d'activité de production et de conditionnement pharmaceutiques" de la société AVENTIS PROPHARM, SAS, 20 rue Raymond Aron 92160 ANTONY, 722 043 114 RCS NANTERRE, suivant assemblée du 31/12/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).