Entreprise : FONCIERE DU FOREZ - SIREN 410 089 692
Identité
(Entreprise radiée le 21/11/2018)
Dénomination
FONCIERE DU FOREZ
SIREN (siège)
410 089 692
Date d'immatriculation au RNE
28/04/1998
Date de fin de la personne morale
27/04/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
23733.25 EUR
Adresse du siège
111 RUE BERTHE MORISOT 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOCH BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1996
Siret
41008969200017
Code APE
702C
Adresse
133 GRANDE RUE FRANCHE
42450 , SURY-LE-COMTAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41008969200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
43 RUE PATOU
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/06/2017
Siret
41008969200033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, exploitation de ses propres immeubles et droits immobiliers par bail ou autrement, cession even- tuelle desdits immeubles, acquisition, gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et gestion de ces participations.
Adresse
111 RUE 111 rue Berthe Morisot
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
21/11/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Décision de l'associé unique en date du 02-08-2018 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société MASSENA, SAS, 78 avenue Poincaré 75116 Paris (Rcs Paris 343 251 112), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans L'Observateur de l'Avesnois du 24-08-2018
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
01/09/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 12-06-2017
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/04/1998
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 01-01-1998.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/04/1998
Description
Historique : Cette société a transféré son siège s ocial et son établissement principal de SURY LE CO MTAL 133 Grande Rue Franche - RCS MONTBRISON 96 B 217 à compter du 01/01/1998. Acte constutif : dépô t au greffe de MONTBRISON le 10/12/1996 publié dan s les petites affiches du 22/11/1996 Transfert : d épôt au greffe de LILLE le 6/3/1998 publié dans St Etienne et Montbrison du 6/2/1998 et publié dans l'observateur du 6/2/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).