Entreprise : KETER HOLDING FRANCE - SIREN 410 083 745
Identité
Dénomination
KETER HOLDING FRANCE
SIREN (siège)
410 083 745
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2017
Début d’activité
01/01/1997
Date de fin de la personne morale
27/02/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Etude, création, exploitation et direction de toutes affaires commerciales, industrielles, immobilières et financières. Gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
6787069.44 EUR
Adresse du siège
22 AV DES NATIONS 93420 VILLEPINTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'AFFAIRES SILIC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
KETER GROUP BV, société de droit néerlandais
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
5121 MK RIJEN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41008374500043
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Etude, création, exploitation et direction de toutes affaires commerciales, industrielles, immobilières et financières. Gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières.
Autres Activités
Etude, création, exploitation et direction de toutes affaires commerciales, industrielles, immobilières et financières. Gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières.
Adresse
22 AV DES NATIONS
93420 , VILLEPINTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'AFFAIRES SILIC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41008374500027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1343 RUE ARISTIDE BERGES
38340 , VOREPPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI CENTR'ALP
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41008374500035
Code APE
252G
Adresse
RUE SERAPHIN MARTIN
38430 , MOIRANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PICHE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/12/1996
Siret
41008374500019
Code APE
252G
Adresse
2 RUE DE L'EGALITE
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
53749
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14898
Date d'ajout
28/02/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
14906
Date d'ajout
28/02/2017
Description
- Apport de l'établissement secondaire sis Rue Séraphin Martin 38340 MOIRANS à la Sté ALLIBERT (379 377 427 GRENOBLE) à compter du 31/10/2001 avec effet retroactif au 01/05/2001.
Numéro d'observation
14907
Date d'ajout
08/06/2006
Description
- Changement de dénomination à compter du 28/04/2006 : Ancienne dénomination : ALLIBERT GROUP
Numéro d'observation
14904
Date d'ajout
08/01/2002
Description
- Ancienne dénomination: ALLIBERT SA
Numéro d'observation
14900
Date d'ajout
21/03/1997
Description
- Déclaration modificative du 21/03/1997 : Achat de la branche d'activité de "Sanitaire " à ALLIBERT (RCS GRENOBLE B352 849 210 - 91B151) à compter du 27/02/1997 au 27/02/1997). DECLARATION MODIFICATIVE du 26/08/1998 : Fusion absorption de la Sté SUNPRODUCTS FRANCE (non inscrit au RCS) à compter du 28/04/1998. DECLARATION MODIFICATIVE du 22/07/1999 : Prise en location gérance d'une partie de fonds de commerce représentée par l'activité de production et commercialisation des articles de l'art de la table appartenant à la sté ALLIBERT DECO 379 377 427 RCS Bourg en Bresse et exploitée au lieu de l'établissement principal de la sté ALLIBERT SA du 30/04/1999 au 29/04/2001 renouvelable par tacité reconduction.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).